Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Dellerupvej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-07 fjernes Bestyrelse: Anne-Lise Moselund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Direktion: Otto Gerhardt Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-07 fjernes Navne: OGJ-TEGNESTUEN HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1994-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-13 tilføjes Navne: OGJ-TEGNESTUEN HOLSTEBRO ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-12 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2603 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-12-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive arkitekt- og ingeniørforretning samt opførelse af og investering i fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-08 tilføjes Vedtægter: 1989-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dellerupvej 2, 7500 Holstebro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Anne-Lise Moselund Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Hovedbranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2603 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSFIRMAET ARNE SUNNE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)