Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-01-06 fjernes Navne: K. E. MØBLER FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 32, 7861 Balling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 fjernes Direktion: Else Marie Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-13 fjernes Revisor: Frits Johannes Malling Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-26 tilføjes Navne: K. E. MØBLER FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-25 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er: Erhvervelse og financieringer af debitorer, opstået som led i moderselskabet K. E. MØBLER ApS's normale virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-23 tilføjes Vedtægter: 1990-01-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hostrupvej 32, 7861 Balling (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Frits Johannes Malling Sørensen, PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)