Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Byrgesen Hansen | 21.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Boje Espesen | 24.05.2019 | 21.01.2020 | direktør |
Lars Patrik Hall | 17.12.2018 | 24.05.2019 | direktør |
Per Gransøe | 09.07.2010 | 17.12.2018 | direktør |
Peter Halvorsen | 08.02.2008 | 06.10.2009 | direktør |
Poul Steffensen | 27.07.2005 | 09.07.2010 | adm. dir |
Ole Raft | 14.08.2002 | 27.07.2005 | direktør |
Joacim Lars Bruus-Jensen | 25.06.1995 | 14.08.2002 | direktør |
Jørgen Gram Risløv | 31.12.1994 | 25.06.1995 | direktør |
Joacim Lars Bruus-Jensen | 01.06.1989 | 31.12.1994 | direktør |
Flemming Erik Engelgaar | 01.06.1989 | 10.10.1994 | direktør |
Flemming Erik Engelgaar | 01.06.1989 | 25.02.1991 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.06.1989 | 14.09.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tina Hansen | 10.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Lildballe | 10.11.2021 | formand |
Michael Byrgesen Hansen | 21.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Lildballe | 08.06.2020 | 09.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Helge Krogsbøl | 24.05.2019 | 10.11.2021 | formand |
Kristian Bo Lorentzen | 24.05.2019 | 08.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Leif Boje Espesen | 24.05.2019 | 21.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Patrik Hall | 17.12.2018 | 24.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Magnus Nordholm | 17.12.2018 | 24.05.2019 | formand |
Peter Halvorsen | 08.02.2008 | 03.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Katrine Østergaard Halvorsen | 08.02.2008 | 03.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Gerda Halvorsen Jensen | 08.02.2008 | 03.03.2010 | formand |
Henning Bering Jensen | 05.01.2007 | 08.02.2008 | bestyrelsesmedlem |
Stig Richard Granholm Mortensen | 27.07.2005 | 05.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Hans Axel Kristensen | 14.08.2002 | 27.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Ole Raft | 14.08.2002 | 27.07.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Martin Kallesen | 14.08.2002 | 27.07.2005 | formand |
Kaj Erik Kjærgaard Jensen | 23.12.1996 | 14.08.2002 | formand |
Mona Elisabeth Jensen | 25.06.1995 | 14.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Bo Kjærgaard Jensen | 25.06.1995 | 14.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Joacim Lars Bruus-Jensen | 25.06.1995 | 14.08.2002 | bestyrelsesmedlem |
Hans Michael Hyldegaard Augustinussen | 31.12.1994 | 28.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Gram Risløv | 31.12.1994 | 27.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Telse Gisselbæk Risløv | 31.12.1994 | 27.12.1995 | formand |
Henrik Bang Pallesen | 31.12.1994 | 07.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Joacim Lars Bruus-Jensen | 01.06.1989 | 31.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jørgen Christian Engelgaar | 01.06.1989 | 31.12.1994 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Engelgaar | 01.06.1989 | 31.12.1994 | formand |
Flemming Erik Engelgaar | 01.06.1989 | 10.10.1994 | bestyrelsesmedlem |