Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Navne | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER REASSUMERING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Navne: DANMEI RIIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 40, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ERIK JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-21 fjernes Direktion: Bjarne Flemming Meistrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-11 fjernes Revisor: Asnæs Revisorinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-06 fjernes Revisor: ACTIV-REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-14 tilføjes Navne: DANMEI RIIS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2625 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikstion, entreprenørvirksomhed samt køb og salg af fast ejendom, investering og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-09 tilføjes Vedtægter: 1989-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrupvej 40, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2625 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ACTIV-REVISION ApS, Asnæs Revisorinteressentskab, REVISIONSFIRMAET ERIK JØRGENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)