Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 21, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-11-18 fjernes Navne: SAFI 43 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-11-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Revisor: Esbern Vendelbo Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-20 fjernes Direktion: Ture Ekstrøm Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-23 tilføjes Navne: SAFI 43 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-22 fjernes Navne: DAPTIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-07-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt import og eksport af varer og hermed beslægtede formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-19 tilføjes Vedtægter: 1991-07-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-18 fjernes Direktion: Claus Hermansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-18 fjernes Direktion: Malcolm Gordon Mc Coll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-17 fjernes Direktion: Glenn Ekstrøm Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-08 tilføjes Navne: DAPTIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-02-07 fjernes Navne: DANISH & POLISH OFFSHORE CONTACT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-24 tilføjes Navne: DANISH & POLISH OFFSHORE CONTACT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-23 fjernes Navne: ÅÆØ 275 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-08-23 fjernes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amerikavej 21, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-05 tilføjes Direktion: Viggo Dresing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-05 tilføjes Navne: ÅÆØ 275 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-05 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Revisor: HØGEVEJ 21 ApS, Esbern Vendelbo Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Stiftere: LIGREMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)