Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-01-20 fjernes Navne: ApS EJENDOMMEN KVÆSTHUSGADE 1 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 57, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Bestyrelse: Carsten Robert Brink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-09 fjernes Direktion: Jørgen Rossen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og nyttiggøre ejendommen matr.nr. 35 Sankt Annæ Øster Kvarter, beliggende Kvæsthusgade 1, 1251 København K., og at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen og af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-10 tilføjes Vedtægter: 1991-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 4.062.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-21 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-04 tilføjes Navne: ApS EJENDOMMEN KVÆSTHUSGADE 1 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Navne: ASX 14880 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 57, 1550 København V (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Robert Brink (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ASX 14880 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, EY Danmark A/S, Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)