Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kristoffer Sandbjerg | 18.11.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Linda Fini Sandbjerg | 03.07.1989 | 18.11.2011 | direktør |
Gunnar Sandbjerg | 03.07.1989 | 27.06.1994 | direktør |
Kim Christensen | 03.07.1989 | 25.08.1992 | direktør |
Jens Bjerregaard | 03.07.1989 | 12.09.1989 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristine Elva Sandbjerg | 22.06.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Kristoffer Sandbjerg | 03.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Sandbjerg | 03.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Linda Fini Sandbjerg | 03.07.1989 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kim Christensen | 03.07.1989 | 25.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Britta Munkholm | 03.07.1989 | 25.08.1992 | bestyrelsesmedlem |