Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-03-08 fjernes Navne: CLAUMARCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Revisor: SH GAMMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Bestyrelse: Elin Vibeke Meedom-Bæch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-31 fjernes Direktion: Poul Claumarch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-16 tilføjes Navne: CLAUMARCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Navne: BUNDGAARD OG CLAUMARCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Bestyrelse: Rita Bundgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-15 fjernes Direktion: Erik Bundgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Vedtægter: 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-24 tilføjes Navne: BUNDGAARD OG CLAUMARCH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 fjernes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1045 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjulmagervej 11, 8800 Viborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Navne: ApS KBIL 15 NR. 1045 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SH GAMMA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)