Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Reelle ejere | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, 8900 Randers C (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2020-11-06 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-11-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2020-11-06)
Den 2016-11-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 tilføjes Direktion: Erik Dybdahl (direktør) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-11-18 fjernes Direktion: Ejler Ejlersen (direktion) (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2016-05-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-08-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenørnsgade 6, st., 8900 Randers C (offentliggjort 2016-11-18)
Den 2014-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Snaregade 2, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2013-06-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snaregade 2, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2014-08-19)
Den 2013-06-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2011-07-01)
Den 2011-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dannebrogsgade 5, st., 8800 Viborg (offentliggjort 2011-07-01)
Den 2011-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Reelle ejere: Erik Dybdahl (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendomme. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET PROCYON ApS (offentliggjort 2004-02-11)
Den 2004-02-04 fjernes Navne: HESTIA INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2004-02-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-05 tilføjes Vedtægter: 2004-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 tilføjes Revisor: REVISION 2 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-29 fjernes Revisor: Reg. revisor Knud-Erik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-02 tilføjes Navne: HESTIA INVEST ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-01 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET ASTRA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-01 fjernes Direktion: Niels Christian Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1992-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-19 tilføjes Direktion: Niels Christian Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-06-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-19 tilføjes Legale ejere: HESTIA EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-01)
Den 1989-06-19 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET ASTRA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1989-06-19 tilføjes Revisor: Reg. revisor Knud-Erik Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Stiftere: Erik Dybdahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)