Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-05-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 6, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 fjernes Direktion: Ulla Grønborg Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 fjernes Navne: THOMSEN & SØNNER. NR. AABY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-05-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Revisor: Kaj Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Stiftere: Gunnar Brink Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-04-30 tilføjes Revisor: Kaj Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 6, 5580 Nørre Aaby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Direktion: Ulla Grønborg Thomsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og udleje ejendommen Østergade 6, 5580 Nr. Åby samt at erhverve og udleje andre ejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Navne: THOMSEN & SØNNER. NR. AABY ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Stiftere: Gunnar Brink Thomsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Vedtægter: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)