Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Markvænget 4, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-25 fjernes Direktion: Niels Peter Langdahl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-25 fjernes Navne: N. P. AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-01-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-03-11 tilføjes Navne: N. P. AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-10 fjernes Navne: PALLE LAURSEN AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-03-10 tilføjes Direktion: Niels Peter Langdahl Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 fjernes Direktion: Palle Rytter Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af brugte automobiler og lignende virksomhed, der af direktionen skønnes forenelig med selskabets fornævnte formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-10 tilføjes Vedtægter: 1998-03-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-09-30 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2001-01-25)
Den 1996-04-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-28 tilføjes Navne: PALLE LAURSEN AUTOMOBILER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-27 fjernes Navne: PPB 39 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-04-27 fjernes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-27 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Markvænget 4, 9600 Aars (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-03 tilføjes Direktion: Gorm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2001-01-25)
Den 1989-07-03 tilføjes Navne: PPB 39 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Revisor: REVISIONSKONTORET - AARS ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Stiftere: I/S Advokaterne Gorm Pedersen, Bodil Pedersen, Arne Bindslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)