Virksomhedsstatus | NORMAL. |
Sidst opdateret den 09.02.2015 og
angivet som gældende fra 28.06.1989 (12884
dage). |
Ingen historik.
Branche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040). |
Sidst opdateret den 19.03.2021 og
angivet som gældende fra 01.03.2021 (1315
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Udlejning af erhvervsejendomme (682040) | 01.03.2021 | |
Malerforretninger (433410) | 01.01.2008 | 28.02.2021 |
Malerforretninger (454410) | 28.06.1989 | 31.12.2007 |
Revisionfravalgt | false. |
Sidst opdateret den 11.03.2015 og
angivet som gældende fra 28.06.1989 (12884
dage). |
Ingen historik.
Revisor | Jan Juul Buskbjerg |
Sidst opdateret den 13.09.2022 og
angivet som gældende fra 31.08.2022 (767
dage). |
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
97120625 | 23.01.2000 | 07.06.2004 |
Virksomheden har ikke ændret Telefon i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Navne | Lundorff Ejendomme ApS. |
Sidst opdateret den 18.03.2021 og
angivet som gældende fra 17.03.2021 (1299
dage). |
Historik | Start | Stop |
---|
Lundorff Ejendomme ApS | 17.03.2021 | |
LUNDORFF BOLIGFARVER A/S | 07.12.2009 | 16.03.2021 |
SVINTH & LUNDORFF A/S | 28.06.1989 | 06.12.2009 |
Historik | Start | Stop |
---|
MESTERREP A/S | 28.06.1989 | 16.03.2021 |
SVINTH & LUNDORFF A/S | 28.06.1989 | 16.03.2021 |
TOTALREP A/S | 28.06.1989 | 16.03.2021 |
PRO SOUND & LIGHT A/S | 28.06.1989 | 13.10.2015 |
Ingen nuværende registrering.
Tegningsregel | Selskabet tegnes af 1 direktør, eller af den samlede direktion. |
Sidst opdateret den 18.03.2021 og
angivet som gældende fra 18.03.2021 (1298
dage). |
Fortolkning
(2 tegningsmuligheder)
| 1 direktør |
direktionen |
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af 1 direktør, eller af den samlede direktion | 18.03.2021 | |
Selskabet tegnes af 1 direktør i forening med et medlem af bestyrelsen eller af den samlede bestyrelse | 21.10.2013 | 17.03.2021 |
Type af revisorbistand:Erklæring om udvidet gennemgang
Navn på revisionsvirksomhed:Vistisen & Lunde Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Revisionsvirksomhedens CVR-nr.:35658432
Beskrivelse af revisor:Registreret revisor
Virksomhedens regnskabsklasse:Regnskabsklasse B
Historik | Start | Stop |
---|
Udlejning og leasing af entreprenørmateriel | 02.01.2008 | 01.03.2021 |
Udlejning af entreprenørmateriel | 28.06.1989 | 30.12.2007 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.