Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Jørgen Lorenzen | 28.06.1989 | 19.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Irene Secher | 05.01.2018 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Thøgersen | 15.12.2008 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Poul Henriksen | 15.12.2008 | 05.01.2018 | formand |
Lars Jørgen Horst Petersen | 19.06.2003 | 15.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Lorenzen | 28.06.1989 | 19.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Juul Larsen | 28.06.1989 | 15.12.2008 | bestyrelsesmedlem |
Irene Secher | 28.06.1989 | 19.06.2003 | bestyrelsesmedlem |