Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-09-15 fjernes Navne: HAVNENS CAMPING BOGENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Odensevej 30, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 16.04.2004 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Stiftere: A/S AF 25-7-1971 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Bestyrelse: Karin Elisabeth Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-20 fjernes Direktion: Torben Bech Daugaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-20 tilføjes Navne: HAVNENS CAMPING BOGENSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 fjernes Navne: SAM 0206 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 fjernes Direktion: Jacob Emil Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive campingvirksomhed og al anden dermed i forbindelse stående virksomhed, efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-11 tilføjes Vedtægter: 1990-04-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odensevej 30, 5400 Bogense (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Bestyrelse: Karin Elisabeth Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Direktion: Jacob Emil Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Navne: SAM 0206 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ANPARTSSELSKABET AF 16.04.2004 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Stiftere: A/S AF 25-7-1971 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)