Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Kieffer Sørensen | 24.09.2002 | 14.08.2015 | direktion |
Kristian James Andersen | 17.02.1989 | 24.09.2002 | direktion |
Preben Thomasen | 17.02.1989 | 17.03.1992 | direktion |
Bent Christian Pedersen | 17.02.1989 | 27.11.1990 | direktion |
Vagn Rasmussen | 17.02.1989 | 14.12.1989 | direktion |