Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Tegningsregel | Kapitalvaluta |
Den 2024-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Blåbærvænget 23, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Direktion: Ralph Trebbien (direktør) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Kontaktoplysninger: ralphtrebbien@gmail.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Legale ejere: Ralph Trebbien (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Navne: RALPH TREBBIEN ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Reelle ejere: Ralph Trebbien (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Stiftere: Ralph Trebbien (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2023-07-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-20 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2018-07-11 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-12 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2018-07-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-14 tilføjes Kontaktoplysninger: ralphtrebbien@gmail.com (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2016-08-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-26 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET CLAUS MELDGAARD GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-10-26 fjernes Revisor: ReVision ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-07-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-07-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2015-07-07 tilføjes Vedtægter: 2015-07-07 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-10-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-10-02 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2012-02-29 tilføjes Navne: RALPH TREBBIEN ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-02-28 fjernes Navne: TREBBIEN ELECTRIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2012-02-29 tilføjes Vedtægter: 2012-02-29 (offentliggjort 2015-07-14)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-31 tilføjes Revisor: ReVision ApS (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2011-10-30 fjernes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-07 tilføjes Revisor: CLNPSU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-07 fjernes Revisor: Henning Bjerregaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blåbærvænget 23, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2002-02-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1991-04-17 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-09-21)
Den 1991-04-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-26 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ejby Industrivej 6, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-08 tilføjes Direktion: Ralph Trebbien (direktør) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-10-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-08 tilføjes Legale ejere: Ralph Trebbien (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Navne: TREBBIEN ELECTRIC ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1990-01-08 tilføjes Reelle ejere: Ralph Trebbien (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-07-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Revisor: Henning Bjerregaard Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-08 tilføjes Stiftere: Ralph Trebbien (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 1990-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-13)