Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leo Krogh | 07.01.1989 | 19.08.1998 | direktion |
Bente Vad Krogh | 07.01.1989 | 03.07.1995 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inger Jensen | 07.01.1989 | 20.12.1996 | bestyrelse |
Leo Krogh | 07.01.1989 | 20.12.1996 | bestyrelse |
Bente Vad Krogh | 07.01.1989 | 20.12.1996 | bestyrelse |