Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristof Nils Attendorn | 23.01.2023 | direktør |
Søren Pabst Brehm Jensen | 01.01.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Holgaard Schmøkel | 20.08.2018 | 01.01.2023 | direktør |
Dion Frits Meiniche | 01.12.2017 | 20.08.2018 | direktør |
Michael Büenfeld | 11.03.2008 | 04.05.2015 | direktør |
Kim Feierskov Møller-Nielsen | 01.12.2007 | 30.11.2017 | direktør |
Carsten Sandager | 31.05.1989 | 01.12.2007 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Frederik Bremicker | 31.05.2010 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mikael Hedager Würtz | 12.12.2007 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Hartwig Krauss | 19.09.2007 | 31.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christian Frederik Bremicker | 19.09.2007 | 31.05.2010 | formand |
Poul Oluf Dam | 06.10.2006 | 19.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Johan Dein Ladegaard | 26.04.2004 | 19.09.2007 | formand |
Per Fusager | 26.04.2004 | 06.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Sten Ditlevsen | 07.10.2002 | 26.04.2004 | formand |
Carsten Sandager | 31.05.1989 | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ole Gamst Egsgaard | 31.05.1989 | 07.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Annette Sandager | 31.05.1989 | 07.10.2002 | bestyrelsesmedlem |