Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anne Marie Kristensen | 16.11.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Anker Arentoft | 20.12.1996 | 16.11.2005 | direktør |
Birgitte Leitzke | 01.06.1989 | 20.12.1996 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Marie Kristensen | 01.06.1989 | 17.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Vagn Mikkelsen | 01.06.1989 | 17.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thomsen | 01.06.1989 | 17.11.2009 | bestyrelsesmedlem |
Knud Anker Arentoft | 01.06.1989 | 20.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Leitzke | 01.06.1989 | 27.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Møller Sørensen | 01.06.1989 | 27.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Anker Petersen | 01.06.1989 | 27.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Else Sigrid Elmose | 01.06.1989 | 27.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henning Gammelby Just | 01.06.1989 | 12.12.1995 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Sørensen Elmose | 01.06.1989 | 12.12.1995 | bestyrelsesmedlem |