Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Poul Brøndberg | 01.05.1989 | 08.10.1990 | direktion |
Jens Skovhus Poulsen | 01.05.1989 | 10.08.1990 | direktion |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1989 | 30.11.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ebba Grønkjær Thomsen | 01.05.1989 | 08.10.1990 | bestyrelse |
Poul Brøndberg | 01.05.1989 | 08.10.1990 | bestyrelse |
Karin Arndt | 01.05.1989 | 08.10.1990 | bestyrelse |
Susanne Bo Peters Poulsen | 01.05.1989 | 10.08.1990 | bestyrelse |
Jennifer Roberts | 01.05.1989 | 10.08.1990 | bestyrelse |
Jens Skovhus Poulsen | 01.05.1989 | 10.08.1990 | bestyrelse |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1989 | 30.11.1989 | bestyrelse |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1989 | 30.11.1989 | bestyrelse |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1989 | 30.11.1989 | formand |