Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 fjernes Bestyrelse: Inga Fogtmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Direktion: Preben Fogtmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-19 fjernes Navne: PANIFIX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-12-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-19 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-07-01 fjernes Revisor: G og Lauge Rahr virksomheder v/ Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kernesvinget 1, 6392 Bolderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 6392 Bolderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1992-01-13 fjernes Bestyrelse: Kaj Frederik Marcimak (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-21 fjernes Bestyrelse: Alfred Kohberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-06 tilføjes Navne: PANIFIX A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-10-05 fjernes Navne: KOHBERG RUGBRØD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og produktion samt investering i fast ejendom og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af formanden for bestyrelsen eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Vedtægter: 1990-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Bestyrelse: Preben Fogtmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-24 fjernes Direktion: Alfred Kohberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-04 tilføjes Navne: KOHBERG RUGBRØD A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-03 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3214 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 8.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-03 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 9, 6392 Bolderslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3214 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, G og Lauge Rahr virksomheder v/ Lauge Rahr (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)