Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Stilov | 01.05.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Max Andersen | 01.05.1989 | 01.02.1993 | direktør |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1989 | 02.10.1989 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Stilov | 01.05.1989 | 21.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Klinten Stilov | 01.05.1989 | 21.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stilov | 01.05.1989 | 21.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Max Andersen | 01.05.1989 | 13.02.1996 | bestyrelsesmedlem |
Esben Holm | 01.05.1989 | 13.02.1996 | formand |
Jesper Houlind | 01.05.1989 | 01.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stilov | 01.05.1989 | 01.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Birgith Løndahl Søndergaard | 01.05.1989 | 01.02.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ulf Svejgaard Poulsen | 01.05.1989 | 02.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Per Emil Hasselbalch Stakemann | 01.05.1989 | 02.10.1989 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Saul Stakemann | 01.05.1989 | 02.10.1989 | formand |