Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1996-09-05 fjernes Binavne: GULVMANDEN BRØNDERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-05 fjernes Navne: HJØRRING GULVMONTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 55-57, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Direktion: Ib Boe Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-20 tilføjes Vedtægter: 1990-09-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-18 tilføjes Navne: HJØRRING GULVMONTERING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2417 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-17 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 55-57, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Binavne: GULVMANDEN BRØNDERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2417 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)