Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-01-07 fjernes Navne: DEHN NORDIC AGENCIES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Strødamvej 52, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Direktion: Henning Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Revisor: Mogens Stern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-25 tilføjes Vedtægter: 1991-09-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-14 tilføjes Navne: DEHN NORDIC AGENCIES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 2414 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strødamvej 52, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 2414 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Mogens Stern (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)