Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-09-07 fjernes Navne: SPRINGFORBIVEJ 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-21 fjernes Revisor: SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Bestyrelse: Preben Sandor Telcs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-31 fjernes Direktion: Victor Horst Greulich (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-15 fjernes Direktion: Ulla Villumsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og administrere ejendommen Springforbivej 4, endvidere finansiering, investering og udlejning samt anden dermed forbunden aktivitet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-18 tilføjes Vedtægter: 1991-02-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-23 tilføjes Navne: SPRINGFORBIVEJ 4 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Navne: VICH 1401 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-22 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Springforbivej 4, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Preben Sandor Telcs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: VICH 1401 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, SCR REVISORERNE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)