Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Bibranche | Formål | ||||
Hovedbranche | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundparken 7, 6760 Ribe (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundparken 7, 6760 Ribe (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundparken 7, 6760 Ribe (offentliggjort 2024-04-10)
Den 2022-08-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2022-01-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-11-13 tilføjes Bibranche: Engroshandel med landbrugsmaskiner, -udstyr og tilbehør hertil (offentliggjort 2017-11-13)
Den 2017-01-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-02-09 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-02-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2016-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-03 tilføjes Vedtægter: 2016-01-03 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2016-01-03 fjernes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2016-02-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2022-08-31)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-22 tilføjes Revisor: National Revision a/s (offentliggjort 2016-02-09)
Den 2001-02-22 fjernes Revisor: ABHMN REG. REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af de selskabet tilhørende fast ejendomme og formueadministration. (offentliggjort 2016-02-09)
Den 1997-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening, af en direktør alene eller af bestyrelsesformanden alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-14 tilføjes Vedtægter: 1997-11-14 (offentliggjort 2016-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Legale ejere: Finn Olesen (offentliggjort 2015-03-25)
Den 1995-03-07 tilføjes Reelle ejere: Finn Olesen (offentliggjort 2017-09-18)
Den 1995-02-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-11 tilføjes Navne: A/S FINN OLESEN. RIBE (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-10 fjernes Navne: A/S PSE NR. 3183 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-10-10 fjernes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-10 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-10-10 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevænget 5, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Susanne Saul Stakemann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: A/S PSE NR. 3183 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, ABHMN REG. REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS, PEHSB ApS, MEDIMEX ApS, ApS HVKMD 5 NR. 555 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)