Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Grethe Bryde Nielsen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 10,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frederikke Borge(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Claus Riemann(virk.: 13) | 7,69 % | 7,69 % | 7,69 % | 23,08 % |
Hans Rostgaard Larsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 16,67 % |
Søren Støckel Thostrup(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 20,00 % |
Søren Merrild Knudsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henrik Bitsch(virk.: 8) | 14,29 % | 14,29 % | 14,29 % | 28,57 % |
Pct. | 4,87 % | 4,87 % | 4,87 % | 18,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Grethe Bryde Nielsen | 01.11.2006 | Masten 18, 3070 Snekkersten |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Henrik Bitsch | 01.03.1992 | C.F. Richs Vej 24, 2000 Frederiksberg |
Søren Merrild Knudsen | 10.08.1999 | Brønlunds Alle 44, 2900 Hellerup |
Søren Støckel Thostrup | 01.11.2006 | Masten 18, 3070 Snekkersten |
Frederikke Borge | 06.02.2013 | Bodenhoffs Plads 1, 1430 København K |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.08.2003 | 54,46 (km) | Kronprinsessegade 16, 1306 København K | Norddalen 3, 4000 Roskilde |
30.06.2006 | 38,54 (km) | Norddalen 3, 4000 Roskilde | Niels Jørgensvej 10, 3300 Frederiksværk |
23.11.2006 | 59,74 (km) | Niels Jørgensvej 10, 3300 Frederiksværk | Masten 18, 3070 Snekkersten |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 21.01.2021 og angivet som gældende fra 02.06.2006 (5347 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
N&S Land- og Miljøteknik I/S | 19941795 |
N&S murermestre ApS | 40523170 |
N&S Print service | 40028102 |
N&S Service | 38573365 |
N & T ASSOCIATES A/S | 13115540 |
N & T Ejendom I/S | 33278675 |
N & T HOLDING ApS | 33061609 |
N & V HOLDING ApS | 19479234 |
N & V ROYAL ApS Statsautoriseret Revisionsvirksomhed | 15701498 |
N & V Truck ApS | 25389972 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Grethe Bryde Nielsen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % | 90 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederikke Borge(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Claus Riemann(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Hans Rostgaard Larsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Søren Støckel Thostrup(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Søren Merrild Knudsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Henrik Bitsch(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
Pct. | 32 % | 0 % | 0 % | 27 % | 30 % | 11 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Grethe Bryde Nielsen(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 10 | 1 | 0 | 1 |
Pct. | 83 % | 8 % | 0 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frederikke Borge(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Claus Riemann(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 8 | 0 | 0 |
Hans Rostgaard Larsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 6 |
Søren Støckel Thostrup(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 3 |
Søren Merrild Knudsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 0 | 4 |
Henrik Bitsch(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 5 |
Sum | 29 | 16 | 2 | 18 |
Pct. | 45 % | 25 % | 3 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |