Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1999-07-01 fjernes Navne: J. T. S. INVEST AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjelmerstald 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 fjernes Direktion: Steen Berg Royberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-08 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Vedtægter: 1996-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Revisor: VRAJMM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-11 tilføjes Navne: J. T. S. INVEST AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Navne: ASX 14684 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-10 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjelmerstald 17, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ASX 14684 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, VRAJMM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)