Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1995-04-26 fjernes Binavne: SILVER DAN FOX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-26 fjernes Navne: NORTH TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Burskovvej 11, 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Revisor: P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-23 fjernes Direktion: Carsten Brix Maach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-04 fjernes Direktion: Mogens Valdemar Lürzer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-18 tilføjes Navne: NORTH TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 fjernes Navne: ASX 14635 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering samt pelsdyr- avl og dermed beslægtet virksomhed, samt køb og drift af pelsdyrfarm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede direktion (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-29 tilføjes Vedtægter: 1991-08-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-26 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Burskovvej 11, 9870 Sindal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Binavne: SILVER DAN FOX ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ASX 14635 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, P&H P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)