Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-01-27 fjernes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 25. MAJ 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvegade 7, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Revisor: Jørn Enevold Torp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Stiftere: Ulla Torp, Torben Voss, Søren Hansen, Ole Wagner, Kirsten Raahauge, Keld Kabat Hansen, Kate Gunna Jessen Ludvigsen, Henning Frost Studsgaard, Ella Ludvigsen, Ejnar Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Direktion: Ulla Torp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-08 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvegade 7, 9490 Pandrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Direktion: Ulla Torp (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve den samlede anpartskapital i "BRDR. LUDVIGSEN, TOMMERUP ApS", reg nr. 28.553 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Navne: HOLDINGSELSKABET AF 25. MAJ 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Revisor: Jørn Enevold Torp (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Stiftere: Ulla Torp, Torben Voss, Søren Hansen, Ole Wagner, Kirsten Raahauge, Keld Kabat Hansen, Kate Gunna Jessen Ludvigsen, Henning Frost Studsgaard, Ella Ludvigsen, Ejnar Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Vedtægter: 1989-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)