Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2017-11-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Tulipanvej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Direktion: Fulvio Capuzzi (adm. dir) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Kontaktoplysninger: capuzzi@jubii.dk (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Legale ejere: CAPUZZI INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Navne: Capuzzi Invest 02.01.2013 ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Stiftere: Inge Lise Søgren Rasmussen, Erik Rasmussen, Bjarne Axelgaard Lorentzen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-11-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-08-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-17 tilføjes Navne: Capuzzi Invest 02.01.2013 ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2017-05-16 fjernes Navne: RESTAURANT ITALIA 02.01.2013 ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2017-05-17 tilføjes Vedtægter: 2017-05-17 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2016-09-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-29 tilføjes Legale ejere: CAPUZZI INVEST ApS (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: capuzzi@jubii.dk (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tulipanvej 20, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 33, 8330 Beder (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2013-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-01-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2013-01-02 tilføjes Direktion: Fulvio Capuzzi (adm. dir) (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-01-02 fjernes Direktion: Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og handel med værdipapirer (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-01-02 tilføjes Navne: RESTAURANT ITALIA 02.01.2013 ApS (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2013-01-01 fjernes Navne: ERPK DANMARK ApS (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2013-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2013-01-02 tilføjes Vedtægter: 2013-01-02 (offentliggjort 2017-05-17)
Den 2013-01-02 fjernes Revisor: Bjarne Bertelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-04 tilføjes Revisor: Bjarne Bertelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkebakken 33, 8330 Beder (offentliggjort 2009-03-23)
Den 2009-03-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 19, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2002-03-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2003-12-30 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2004-01-02)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensgade 19, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2002-03-21)
Den 2002-03-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sejrs Allé 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-05-10)
Den 2000-12-14 tilføjes Navne: ERPK DANMARK ApS (offentliggjort 2000-12-20)
Den 2000-12-13 fjernes Navne: ERPK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2000-12-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 fjernes Bestyrelse: Birthe Lone Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-13 tilføjes Navne: ERPK DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-06-12 fjernes Navne: PM-LUFT DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-03-03 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-03 fjernes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1993-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1991-12-09 fjernes Bestyrelse: Bjarne Axelgaard Lorentzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejrs Allé 1, 8240 Risskov (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1989-06-13 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Axelgaard Lorentzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Direktion: Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-06-30 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1989-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-01-01 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1989-06-13 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med andre maskiner, udstyr og tilbehør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-13 tilføjes Navne: PM-LUFT DANMARK A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1989-06-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1989-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1989-06-13 tilføjes Revisor: LL-Å AF 30.06.1997 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-13 tilføjes Stiftere: Inge Lise Søgren Rasmussen, Erik Rasmussen, Bjarne Axelgaard Lorentzen (offentliggjort 2017-11-21)
Den 1989-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-21)