Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 27.04.1998 | 27.04.1998 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 02.03.1998 | 26.04.1998 |
NORMAL | 01.03.1989 | 01.03.1998 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Lars Egede Franyó. | 01.03.1989 | 27.04.1998 |
Tommy Licht Jensen. | 01.03.1989 | 23.08.1993 |
Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen | 01.03.1989 | 22.09.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
SUBANCO ApS | 08.11.1991 | 27.04.1998 |
3A RENGØRINGSSERVICE ApS | 23.09.1989 | 07.11.1991 |
VICH 1340 ApS | 01.03.1989 | 22.09.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
SUBANCO IMPORT/EXPORT ApS | 01.03.1989 | 27.04.1998 |
Virksomheden har ikke ændret Binavne i
sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af een direktør | 10.10.1991 | 27.04.1998 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.