Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-06-19 fjernes Navne: ELEKTRO SYD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 196, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Direktion: Rudiger Witte-Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Revisor: Bent Brüning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-01 tilføjes Vedtægter: 1995-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Navne: ELEKTRO SYD ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-22 fjernes Navne: C. OG R. WITTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-31 tilføjes Navne: C. OG R. WITTE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 fjernes Navne: VICH 1281 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grundtvigs Alle 196, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Navne: VICH 1281 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Bent Brüning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)