Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lasse Jørgensen | 16.08.2011 | 15.02.2022 | direktør |
Peter Stig Christensen | 01.10.2007 | 16.08.2011 | direktør |
Lars Kjærbo | 06.06.1989 | 03.12.2007 | direktør |
Erik Thygesen | 06.06.1989 | 28.12.1992 | direktør |
Mogens Bøg-Jensen | 06.06.1989 | 07.05.1990 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Thimmer | 09.12.2013 | 11.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kjærbo | 16.08.2011 | 29.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Morten Jensen | 09.10.2009 | 11.06.2019 | formand |
Peter Hvilshøj | 09.10.2009 | 11.06.2019 | næstformand |
Lasse Jørgensen | 09.10.2009 | 16.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Møller Knudsen | 01.10.2002 | 09.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Lasse Jørgensen | 11.09.2000 | 01.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Lars Kjærbo | 06.06.1989 | 01.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Per Barrett Christensen | 06.06.1989 | 05.07.2007 | bestyrelsesmedlem |
Peter Harritsø | 06.06.1989 | 29.05.2002 | bestyrelsesmedlem |