Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kurt Brændekilde | 11.10.2002 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Sommerlund Nielsen | 09.05.1989 | 11.10.2002 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lone Sommerlund Brændekilde | 11.10.2002 | 20.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Brændekilde | 07.07.1999 | 20.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Rita Zabel Nielsen | 03.11.1997 | 11.10.2002 | bestyrelsesmedlem |
Finn Sommerlund Nielsen | 09.05.1989 | 20.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Henrik Stenstrup Jeppesen | 09.05.1989 | 07.07.1999 | bestyrelsesmedlem |
John Sommerlund Nielsen | 09.05.1989 | 03.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Thorkil Nissen Mathiesen | 09.05.1989 | 03.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
John Sommerlund Nielsen | 09.05.1989 | 20.08.1990 | bestyrelsesmedlem |