Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-01-15 fjernes Navne: MOGENS DONDE VVS. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Sct. Hans Gade 2, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Direktion: Mogens Donde (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-30 tilføjes Navne: MOGENS DONDE VVS. ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-29 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1099 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-29 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-29 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er håndværk og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-09 tilføjes Vedtægter: 1987-06-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sct. Hans Gade 2, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1985-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 1099 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)