Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Formål | Tegningsregel | ||||
Revisor | Bibranche | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 93.750,00 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2015-12-15 tilføjes Legale ejere: Søren Thor (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-14 fjernes Legale ejere: Søren Thor, Jakob Thor (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Søren Thor (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2015-12-15 tilføjes Vedtægter: 2015-12-15 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2014-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejningsejendomme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-14 tilføjes Vedtægter: 2014-03-14 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 2014-03-14 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-14 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-27)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-07-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 7, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 7, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2003-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svendborgvej 7, 5540 Ullerslev (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2003-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 10, 5853 Ørbæk (offentliggjort 1999-10-29)
Den 2003-04-02 tilføjes Direktion: Søren Thor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-02 fjernes Direktion: Svend Aage Thor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-07-03)
Den 1999-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 10, 5853 Ørbæk (offentliggjort 1999-10-29)
Den 1999-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 18, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-02-24)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 fjernes Revisor: PEJ A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-31 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 18, 5853 Ørbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-15 tilføjes Direktion: Svend Aage Thor (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-15 tilføjes Legale ejere: Søren Thor, Jakob Thor (offentliggjort 2015-12-15)
Den 1989-04-15 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 15/4 1989 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Revisor: PEJ A/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Stiftere: Søren Thor, Svend Aage Thor, Jakob Thor (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)