Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Finn Munk Rasmussen | 01.06.1989 | 12.02.2015 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kaj Boris Kjeldgaard | 15.10.2014 | 12.02.2015 | formand |
Anne Troelsen | 19.02.2007 | 24.09.2014 | formand |
Pernille Skouboe Raun | 14.01.2005 | 12.02.2015 | bestyrelse |
Finn Munk Rasmussen | 01.06.1989 | 12.02.2015 | bestyrelse |
Willy Bent Hansen | 01.06.1989 | 19.02.2007 | bestyrelse |
Nils Henrik Skouboe Svendsen | 01.06.1989 | 14.01.2005 | bestyrelse |