Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gregers Basballe Graae | 09.05.1989 | 14.11.2008 | direktion |
Paul Ivar Staal Rasmussen | 09.05.1989 | 18.03.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Andreas Lundsteen | 25.04.2007 | 14.11.2008 | bestyrelse |
Kim Øgaard Pedersen | 25.04.2007 | 14.11.2008 | bestyrelse |
Gregers Basballe Graae | 25.04.2007 | 14.11.2008 | formand |
Susanne Birgit Husted-Andersen | 12.03.2003 | 27.04.2005 | bestyrelse |
Henrik Rahr Egense | 20.03.1997 | 31.08.2002 | bestyrelse |
Carsten Trier | 09.05.1989 | 16.06.2006 | bestyrelse |
Ole Rosdahl | 09.05.1989 | 13.03.2002 | bestyrelse |
Peter Lundmark Jensen | 09.05.1989 | 20.03.1997 | bestyrelse |
Leif Tonne Tornblad | 09.05.1989 | 09.05.1996 | bestyrelse |