Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Plejdrup | 01.04.1989 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dan Plejdrup | 01.04.1989 | 14.08.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Dalsgaard | 11.02.2000 | 10.11.2008 | bestyrelse |
Dan Plejdrup | 01.04.1989 | 10.11.2008 | bestyrelse |
Inger Plejdrup | 01.04.1989 | 10.11.2008 | bestyrelse |
Pimpilai Plejdrup | 01.04.1989 | 11.02.2000 | bestyrelse |
Viggo Plejdrup | 01.04.1989 | 05.09.1996 | formand |