Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Juul Engelhardt | 03.05.1999 | 14.12.2001 | direktion |
Nicolai Gottlieb | 30.09.1996 | 14.12.2001 | direktion |
Jan Juul Engelhardt | 30.09.1996 | 14.12.2001 | direktion |
Lene Hanne Juul Gottlieb | 01.07.1989 | 03.05.1999 | direktion |
Kirsten Juul Engelhardt | 01.07.1989 | 15.10.1996 | direktion |
Bjarne Jørgen Engelhardt | 01.07.1989 | 15.10.1996 | direktion |