Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranumvej 168, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-12-05 fjernes Bestyrelse: Peter Stoffersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Direktion: Poul Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-12-05 fjernes Navne: ASX 14.826 ApS (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2013-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Stiftere: Villy Aagaard Nielsen, Poul Sonne Jensen, Poul Gregersen, Peter Stoffersen, Peter Erling Simonsen, Kristen Mogens Kristiansen, Hans Jørgen Olesen, Aksel Krabbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2008-05-26 fjernes Revisor: Reg. revisor Christian Møller Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-12-05)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-26 fjernes Bestyrelse: Aksel Krabbe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i valuta- og værdipapirer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse, eller af en direktør i forening med 4 bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-12 tilføjes Vedtægter: 1997-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-28 fjernes Bestyrelse: Poul Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Kapital (Kapital): 112.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranumvej 168, 9440 Aabybro (offentliggjort 2013-12-05)
Den 1989-04-03 tilføjes Bestyrelse: Poul Gregersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Direktion: Poul Gregersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-03 tilføjes Navne: ASX 14.826 ApS (offentliggjort 2013-12-05)
Den 1989-04-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Revisor: Reg. revisor Christian Møller Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Stiftere: Villy Aagaard Nielsen, Poul Sonne Jensen, Poul Gregersen, Peter Stoffersen, Peter Erling Simonsen, Kristen Mogens Kristiansen, Hans Jørgen Olesen, Aksel Krabbe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-05)
Den 1989-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)