Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-01-14 fjernes Binavne: SCAN CONNECT AF 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-14 fjernes Navne: SC DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Gl. Frederiksborgvej 8, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Revisor: Michael Alexander Rhodin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Bestyrelse: Francoise Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-27 fjernes Direktion: Mikkel Laust Slebsager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-24 tilføjes Navne: SC DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Navne: ASX 14850 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-23 fjernes Revisor: MUNGIS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved handel, import og eksport samt ved rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller af direktøren i forening med to bestyrelsesmedlemmer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-22 tilføjes Vedtægter: 1989-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gl. Frederiksborgvej 8, 3200 Helsinge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Bestyrelse: Francoise Bruun (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Binavne: SCAN CONNECT AF 1989 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Navne: ASX 14850 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Revisor: MUNGIS A/S, Michael Alexander Rhodin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)