Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-10-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristoffervejen 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-20 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-10-24 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Legale ejere: P.E.JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Navne: TØMRER- OG SNEDKERFIRMA P.E. JENSEN ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Stiftere: Poul Erik Ormstrup Jensen, Lars Madsen, Glindvad & Jeppesen I/S (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-10-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2015-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-11 fjernes Direktion: Poul Erik Ormstrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-12-11 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2013-06-05 fjernes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Revisor: ROBÆK Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-01 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-02 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-02 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-20 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, GRENAA STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-20 fjernes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristoffervejen 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristoffervejen 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-01 tilføjes Revisor: MFI & JN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-01 fjernes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-22 tilføjes Legale ejere: P.E.JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bygge-, anlægs- og han- delsvirksomhed (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1997-06-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1997-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1997-06-26 tilføjes Vedtægter: 1997-06-26 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1994-11-24 tilføjes Navne: TØMRER- OG SNEDKERFIRMA P.E. JENSEN ApS (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1994-11-23 fjernes Navne: BYGGESELSKABET DJURSLAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-07 fjernes Direktion: Kurt Nørremark Eriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-24 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1991-10-24 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1991-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-12-15)
Den 1991-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1991-03-27 fjernes Direktion: Poul Erik Ormstrup Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1990-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-14 fjernes Direktion: Lars Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 81.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristoffervejen 2, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-20 tilføjes Direktion: Lars Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-12-20 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-12-20 tilføjes Navne: BYGGESELSKABET DJURSLAND ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-20 tilføjes Stiftere: Poul Erik Ormstrup Jensen, Lars Madsen, Glindvad & Jeppesen I/S (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-11-01)
Den 1988-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)