Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-07-13 fjernes Navne: EL-INSTALLATØREN KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 64, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Direktion: Jørgen Ejnar Beirholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Revisor: Christian Pihl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 tilføjes Navne: EL-INSTALLATØREN KOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2506 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-07 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-03 tilføjes Vedtægter: 1989-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Haderslevvej 64, 6000 Kolding (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2506 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Christian Pihl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)