Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-12-10 fjernes Navne: J.A. KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mimersgade 47, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Revisor: Revissionsfirmaet S. A Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-18 fjernes Direktion: Johannes Anslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-19 fjernes Revisor: CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-01 tilføjes Revisor: Revissionsfirmaet S. A Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-01 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-04 fjernes Revisor: REVISIONSKONTORET I FAKSE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-25 tilføjes Navne: J.A. KOMMUNIKATION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-24 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2441 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-24 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-24 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et full-service bureau, der sælger know-how og responssøgende reklameproduk- tioner med speciale i TV-commercials, annoncer, direct mails, display-materialer, brochurer, produkt-løsblads- systemer, og oplæg til inbound telemarketing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-28 tilføjes Vedtægter: 1989-09-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mimersgade 47, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2441 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, REVISIONSKONTORET I FAKSE ApS, Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S, CHRISTIANSEN & ENGELBRECHTSEN REVISIONSFIRMA (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)