Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-09-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Hovedbranche: Mejerier samt ostefremstilling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 22. JULI 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 fjernes Direktion: Keld Houen Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-07-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Navne: INVESTERINGSSELSKABET AF 22. JULI 2004 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-27 fjernes Navne: ØRUM MEJERI ApS (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2004-07-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 tilføjes Vedtægter: 2004-07-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-28 fjernes Binavne: OERUM FACTORY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (offentliggjort 2002-04-08)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-28 tilføjes Navne: ØRUM MEJERI ApS (offentliggjort 2002-02-11)
Den 2002-01-27 fjernes Navne: ØSTERBØLLE MEJERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af andre næringsmidler i øvrigt (offentliggjort 2002-04-08)
Den 2001-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-01 tilføjes Hovedbranche: Mejerier samt ostefremstilling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 fjernes Hovedbranche: Mejerier samt ostefremstilling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-05 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-09 tilføjes Navne: ØSTERBØLLE MEJERI ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-08 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2409 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-09-08 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-08 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blytækkervej 6, 9330 Dronninglund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med mejeriprodukter, æg, spiseolier og fedtstoffer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Binavne: OERUM FACTORY ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Hovedbranche: Mejerier samt ostefremstilling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2409 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)