Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-03-02 fjernes Navne: LETH DATA-MILJØ & SIKKERHED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Revisor: JP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-22 fjernes Direktion: Jørgen Juul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-14 tilføjes Navne: LETH DATA-MILJØ & SIKKERHED ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2402 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-13 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation samt ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-01 tilføjes Vedtægter: 1989-09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 37, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2402 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, JP INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)