Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1992-10-08 fjernes Navne: SKANDINAVISK AGRO TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorkildsgaardsvej 3, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-07-23 fjernes Direktion: Karl Christian Jens Trygve Grann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 tilføjes Vedtægter: 1991-06-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-28 fjernes Revisor: PAO, KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-13 tilføjes Navne: SKANDINAVISK AGRO TRADING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2394 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorkildsgaardsvej 3, 3670 Veksø Sjælland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1990-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 2394 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, PAO, KØBENHAVN A/S, GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)