Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2001-04-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 40, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-10 fjernes Direktion: Fritz Henrik Schur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-10 fjernes Navne: S.M.C. ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-04-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Stiftere: Jan Ranners (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-02 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-01-05)
Den 1999-10-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2000-01-05)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fabrikation og handel samt rådgivningsvirksomhed forbundet hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Vedtægter: 1996-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-12 fjernes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-26 tilføjes Direktion: Fritz Henrik Schur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-06 fjernes Direktion: Fritz Henrik Schur (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-11 tilføjes Navne: S.M.C. ADMINISTRATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-10 fjernes Navne: HAVNEFRONTENS SELSKABSLAGER 11753 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-11-10 fjernes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 fjernes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Esplanaden 40, 1263 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-20 tilføjes Direktion: Jan Ranners (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1989-03-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-20 tilføjes Navne: HAVNEFRONTENS SELSKABSLAGER 11753 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Revisor: ANPARTSSELSKABET AF 7. APRIL 2010, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Stiftere: Jan Ranners (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1989-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)